Herr Andreas Kägi demissioniert als Mitglied der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission per 01.04.2021. Wir danken Herr Kägi für seine langjährige Mitarbeit zu Gunsten von unserer Gemeinde ganz herzlich.
Herr Beat Petermann demissioniert als Mitglied des Wahlbüros per 15.04.2021. Auch Herrn Petermann danken wir herzlich für seine langjährige Mitarbeit zu Gunsten von unserer Gemeinde.
Gesucht wird nun ein neues Mitglied in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission und ein neues Mitglied in das Wahlbüro per 01.07.2021 für den Rest der Amtsperiode bis zum 30.06.2024. Interessentinnen oder Interessenten melden sich bitte bis zum 30.04.2021 auf der Gemeindeverwaltung.